Торговать с частями и аксессуарами для транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-23
Bălţi, str. Bulgară, 164, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
2007-03-26 - 2015-03-25
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2009-10-15 - 2015-06-24
Briceni, str. Frunze M., 18 |
||
Administrator |
1996-10-07 - 2016-02-12
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2013-09-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 83 |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2015-04-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/4, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1993-06-10 - 2013-07-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nouă, 15, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-05-11 - 2015-01-23
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 46 |
||
Administrator |
2000-01-24 - 2015-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2008-03-06 - 2014-04-10
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2008-03-06 - 2014-10-08
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 86 |
||
Administrator |
2008-05-06 - 2016-07-27
Anenii Noi, Bulboaca, str. Păcii, 1 |
||
Administrator |
2008-09-09 - 2013-06-27
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2008-09-26 - 2015-03-20
Străşeni, Vorniceni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 22 |
||
Administrator |
2008-04-22 - 2014-07-31
Bălţi, str. Heciului, 4 |
||
Administrator |
2008-11-17 - 2016-02-02
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2008-02-12 - 2016-06-17
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
2007-01-02 - 2018-12-28
Cahul, str. Mateevici Alexei, 10D |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2014-12-30
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17 |
||
Administrator |
2008-05-14 - 2015-01-26
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2008-06-30 - 2014-11-14
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2015-11-26
Şoldăneşti, str. Luceafărul, 24 |
||
Administrator |
2008-12-30 - 2015-01-19
Orhei, str. Negruzzi C., 76/15 |
||
Administrator |
2008-03-11
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 189 |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-12
Ialoveni, Bardar, str. David Aurel, 30 |
||
Administrator |
1998-12-03 - 2024-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 162, ap.(of.) 137 |
||
Administrator |
2007-06-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12A |
||
Lichidator Administrator |
2011-08-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6/3 |
||
Administrator |
2008-03-05 - 2016-11-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 60 |
||
Administrator |
2009-01-13 - 2013-10-28
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2021-03-12
Cahul, str. Stroescu V., 39 |
||
Administrator |
2009-09-09 - 2013-10-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/3, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
2009-06-23 - 2016-04-18
Sîngerei, str. Plămădeală A., 67 |
||
Administrator |
2009-07-28 - 2015-12-23
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 2 |
||
Administrator |
2009-10-13 - 2014-07-24
Bălţi, str. Feroviarilor, 38/a |