Торговать с частями и аксессуарами для транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-11-01 - 2014-07-02
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Cotovschi, 13 |
||
Administrator |
2009-01-20 - 2018-12-26
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2005-12-06 - 2020-02-13
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 32/a, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-07-20 - 2015-08-12
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2006-08-23 - 2016-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2013-08-20
Criuleni, str. Viilor, 21 |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-22 - 2021-12-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62/1/3 |
||
Lichidator |
2006-11-20 - 2015-05-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 18/2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-01 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 32, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-02-20 - 2017-04-21
Dubăsari, Ustia |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2014-12-08
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2006-05-29 - 2016-11-15
Bălţi, str. Griboedov, 1 |
||
Administrator |
2006-10-31 - 2014-09-18
Bălţi, str. Beleakov Alexandr, 42 |
||
Administrator |
2007-01-09 - 2015-06-29
Glodeni, str. Biruinţei, 2 |
||
Administrator |
2006-02-17 - 2015-03-02
Taraclia, str. Minin, 13 |
||
Administrator |
2000-01-25 - 2015-03-31
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2015-05-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 166 |
||
Administrator |
2007-01-12 - 2013-06-13
Dubăsari, Cocieri, str. Lomonosov M., 10 |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2013-12-02
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Teilor, 26 |
||
Administrator |
2007-02-20 - 2015-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-06-08 - 2014-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 88/2 |
||
Administrator |
2007-07-26 - 2017-05-05
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Ciorescu, 1 |
||
Lichidator |
2007-09-20 - 2015-12-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mateevici A., 13 |
||
Administrator |
2007-10-25 - 2014-09-17
Anenii Noi, Ciobanovca |
||
Administrator |
2007-02-05 - 2016-03-23
Bălţi, str. Babinski Alexandru, 12 |
||
Lichidator |
2007-02-13 - 2014-09-24
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2008-01-26 - 2016-04-06
Bălţi, str. Chişinăului, 13 |
||
Administrator |
1996-06-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Cărămidarilor, 34 |
||
Administrator |
2007-07-02 - 2014-08-22
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1993-12-03 - 2013-02-25
Sîngerei, str. Independenţei, 155 |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2016-02-19
Bălţi, str. Tiraspol, 9, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2014-08-06
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 24 |
||
Administrator |
2007-02-09 - 2014-09-25
Cahul, str. Florilor, 8 |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2015-06-19
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2007-10-26 - 2014-11-10
Cahul, str. 31 August, 25/B |