Поддержание и ремонт транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-02-02
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
2009-01-28
Şoldăneşti, str. Livezilor, 14 |
||
Administrator |
2009-02-13 - 2010-10-08
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1995-10-25
Şoldăneşti, str. Trandafirilor, 39 |
||
Administrator |
2009-03-23
Bălţi, str. Decebal, 168, ap.(of.) 105 |
||
Administrator |
2011-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133/E |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-27 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. Păcii, 30, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
1994-08-26 - 2011-03-04
Şoldăneşti, str. Ceapaev, 10 |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-10 - 2010-09-29
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 15 |
||
Administrator Lichidator |
1993-12-30 - 2010-09-29
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 19 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-01 - 2011-03-04
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 39 |
||
Administrator Lichidator |
1993-05-31 - 2011-03-04
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 42 |
||
Administrator Lichidator |
1993-04-13 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. 31 August, 59 |
||
Administrator Lichidator |
1993-10-28 - 2011-07-18
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 24 |
||
Administrator |
2001-12-06 - 2009-04-06
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-04-29
Orhei, str. Nistreană, 17, ap.(of.) 7 |
||
1994-04-02 - 2005-05-28
Basarabeasca, str. Muncii, 68, ap.(of.) 31 |
|||
Administrator |
1995-09-12 - 2020-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170 |
||
Administrator |
1995-12-08 - 2012-04-26
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2009-05-18
Orhei, Mitoc |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-17 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Lichidator Administrator |
1995-03-03 - 2010-06-04
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-31 - 2010-05-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator Lichidator |
1993-05-06 - 2010-05-11
Şoldăneşti, str. Vatra Şoldăneştilor, 20 |
||
Administrator |
2009-05-14
Orhei, str. Livezilor, 5 |
||
Lichidator Administrator |
1997-01-14 - 2010-11-26
Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 19 |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-18 - 2010-12-30
Şoldăneşti, str. Parcului, 6 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-27 - 2011-12-19
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 89, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
1994-06-27 - 2010-10-22
Şoldăneşti, str. Viilor, 17 |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-13 - 2010-12-15
Şoldăneşti, str. Regiei, 94, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2004-04-13 - 2019-04-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alecsandri Vasile, 6 |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-14 - 2012-03-23
Şoldăneşti, str. Regiei, 62 |
||
Lichidator Administrator |
1994-08-15 - 2010-08-16
Şoldăneşti, str. Livezilor, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1993-11-25 - 2012-06-28
Şoldăneşti, str. Regiei, 55 |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-08 - 2010-11-05
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 85/1 |