Поддержание и ремонт транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-08-28 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-02 - 2022-12-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Lăpuşniţa, 96 |
||
Administrator |
2005-08-03 - 2022-12-23
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2016-08-02 - 2019-12-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 17 |
||
Administrator |
2007-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 63 |
||
Administrator |
1995-02-17
Leova, str. Cahulului şos., 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 138 |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-06 - 2022-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1996-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 156 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2022-12-27
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-11-18 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 40 |
||
Administrator Lichidator |
1992-08-10 - 2022-12-29
Ungheni, str. Asachi Gh., 1 |
||
Administrator |
1995-01-05 - 2022-12-29
Bălţi, str. Mickiewicz Adam, 89 |
||
Administrator |
2005-02-24
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2011-08-09 - 2023-01-18
Sîngerei, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator Lichidator |
1997-11-25 - 2022-12-28
Bălţi, str. Victoriei, 51 |
||
Administrator |
2002-05-17 - 2021-02-04
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35 |
||
Administrator |
2002-03-15
Taraclia, str. <, 2/b |
||
Administrator |
2010-12-23 - 2022-12-30
Ocniţa, Codreni |
||
Administrator |
2011-11-09 - 2022-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cantonului, 8/1 |
||
Administrator |
2009-09-15 - 2023-01-05
Sîngerei, str. Independenţei, 14 |
||
Administrator |
2002-07-22 - 2023-01-05
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15, ap.(of.) 138 |
||
Administrator |
2010-10-11
Rîşcani, str. Kogălniceanu Mihail, 26 |
||
Lichidator Administrator |
2011-11-21 - 2023-01-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 12, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
2003-12-08 - 2023-01-20
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2023-01-20
Basarabeasca, str. Cerneahovski Ivan, 22 |
||
Administrator |
2011-10-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kutuzov, 29 |
||
Administrator |
2001-01-04 - 2023-01-20
Anenii Noi, str. Zarecinaia, 5 |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2023-01-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 72, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2006-05-26 - 2023-01-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-08-10 - 2024-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 28 |
||
Administrator |
2012-06-08 - 2023-01-23
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 10 |
||
Administrator |
2008-09-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 1 |