Поддержание и ремонт транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 8/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2021-05-17
Taraclia, Hîrtop, str. Tataru Ivan |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 5 |
||
Administrator |
2013-10-31 - 2022-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/1 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2021-05-17
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2009-09-16 - 2022-05-04
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2001-12-21 - 2004-06-17
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1996-10-01 - 2004-06-07
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
1997-01-21
Nisporeni, str. Viilor, 109 |
||
Administrator |
2005-07-13 - 2024-05-10
Floreşti, str. Trandafirilor, 22, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2023-10-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 40 |
||
Administrator Lichidator |
2014-08-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 21/Z, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2012-10-15 - 2021-05-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mateevici A., 12 |
||
Administrator |
1998-05-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Alexandru, 19/2, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1999-12-03 - 2021-05-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 23 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2022-05-03
Rezina, str. 1 Mai, 10/A, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2009-11-18 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 21 |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lacului, 22 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-03-29
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1998-06-15 - 2022-05-06
Străşeni, str. Gribov N., 3 |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski str-la, 23 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-07-20 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii str-la, 4 |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-07 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2014-09-30 - 2021-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator |
2013-11-15 - 2023-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 47/A, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2008-06-17
Bălţi, str. Sadoveanu M., 39 |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-22 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 17/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2011-01-26 - 2022-05-04
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2004-11-25 - 2021-05-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2006-04-04 - 2021-05-27
Rîşcani, Costeşti, str. Prieteniei, 2, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2022-05-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-01-17 - 2021-05-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator Lichidator |
1993-06-30 - 2021-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/4 |
||
Administrator |
2006-03-06
Hînceşti, str. 31 August, 3 |
||
Administrator |
2008-04-08 - 2021-05-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ciaikina Liza, 17 |