Поддержание и ремонт транспортных средств
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-12-26 - 2024-05-02
Soroca, Slobozia-Cremene |
||
Administrator |
2009-02-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 75 |
||
Administrator |
2007-08-22 - 2020-12-10
Anenii Noi, Mereni, str. Ceapaev, 12 |
||
Lichidator Administrator |
2012-02-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Cuza Vodă, 6 |
||
Administrator |
2005-09-22 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-09-27
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
2007-02-21 - 2022-03-22
Glodeni, str. Miciurin, 17 |
||
Administrator |
2007-02-19 - 2022-03-23
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 51, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 48 |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-18 - 2023-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 207 |
||
Administrator |
1998-02-18 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 28, ap.(of.) 40 |
||
1996-11-12 - 2010-08-18
Călăraşi, Dereneu |
|||
Administrator |
2006-11-29 - 2015-08-11
Cantemir, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2008-01-30 - 2022-03-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 82 |
||
Administrator |
2013-10-18 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2011-05-12 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-06-15
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
1996-04-29
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2019-12-04
Sîngerei, Octeabriscoe |
||
Administrator |
1996-04-19
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 17 |
||
Administrator |
1995-11-21 - 2023-12-01
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
2005-09-22 - 2013-03-25
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2013-03-25
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Gorkii, 65 |
||
Administrator |
2005-05-27 - 2023-10-20
Floreşti, Mărculeşti, str. Gării, 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-06-08 - 2020-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 19, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
1995-03-10
Străşeni, str. Orheiului, 18 |
||
Administrator |
1995-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Avicenna, 28 |
||
Administrator |
2003-04-30 - 2013-03-27
Bălţi, str. Komarov Vl., 27 |
||
Administrator |
2007-10-31 - 2020-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 97/3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2001-12-04 - 2013-04-04
Bălţi, str. Hotin, 10, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1999-09-13 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Trei Crai, 6 |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2013-04-10
Orhei, str. Iachir I., 5, ap.(of.) 26 |
||
Lichidator Administrator |
2008-11-28 - 2020-12-11
Ialoveni, str. Păcii, 3/1, ap.(of.) 3/A |
||
Administrator |
2000-06-09 - 2015-08-19
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 68 |