|
|
2013-06-13 - 2022-03-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-04-30 - 2017-03-06
Căuşeni, Plop-Ştiubei
|
|
|
|
1993-01-13 - 2017-02-23
Rîşcani, Branişte
|
|
|
|
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1999-01-14 - 2019-03-14
Orhei, str. Gorkii, 18
|
|
|
|
1993-11-15 - 2016-08-11
Ungheni, Agronomovca
|
|
|
|
2008-03-31
Ialoveni, str. Coşbuc G., 10
|
|
|
|
2007-01-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 40
|
|
|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2006-03-14 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2007-06-07 - 2021-03-18
Ialoveni, str. Tolstoi L., 1
|
|
|
|
1995-01-16 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gherţen A. str-la, 22
|
|
|
|
1995-09-29 - 2019-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-12-08
Orhei, str. Sf. Nicolae, 5
|
|
|
|
2006-11-02 - 2019-03-18
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sovetscaia, 83
|
|
|
|
1992-10-19 - 2019-03-18
Bălţi, str. Victoriei, 62/a
|
|
|
|
1992-12-31 - 2019-03-18
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1999-10-21 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 11, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2010-03-01 - 2022-03-21
Bălţi, str. Bulgară, 160, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2005-04-25 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 4, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2014-02-28 - 2022-03-21
Glodeni, Ciuciulea
|
|
|
|
2002-01-16 - 2016-12-16
mun. Chişinău, Tohatin
|
|
|
|
2001-12-21 - 2003-12-28
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2005-10-20 - 2019-03-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 89
|
|
|
|
2007-02-08 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cameniţa, 4a
|
|
|
|
2008-05-26 - 2019-03-19
Edineţ, Oneşti
|
|
|
|
1998-06-02 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tăbăcăria Nouă, 31
|
|
|
|
2009-07-16 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1
|
|
|
|
2009-11-10 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3
|
|
|
|
2002-01-25 - 2019-03-20
Soroca, str. Soltuz N., 6, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2007-02-27 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65, ap.(of.) 408
|
|
|
|
2000-05-05 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2000-08-23 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1992-09-18 - 2019-03-19
Bălţi, str. Kovalevskaia Sofia, 23
|
|