Торговать с транспортными средствами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-05-22 - 2019-03-06
Rîşcani, str. Neculce Ion, 2 |
||
Administrator Administrator |
2012-10-04 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4/A |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2019-03-12
Rîşcani, str. Mitropolit Dosoftei str-la 1, 13 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2015-02-10 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 56 |
||
Administrator |
1993-11-12 - 2019-03-13
Bălţi, str. Bulgară, 41, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1992-08-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Schitului, 3 |
||
Lichidator |
2008-04-16 - 2019-03-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Studenţilor, 7, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2017-02-23
Rîşcani, Branişte |
||
Administrator |
2000-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
2009-10-23 - 2019-03-18
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2019-03-18
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 1 |
||
Administrator |
2005-04-25 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 4, ap.(of.) 58 |
||
Administrator Lichidator |
2002-01-16 - 2016-12-16
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cameniţa, 4a |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2019-03-19
Bălţi, str. Voluntarilor, 53, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2019-03-19
Bălţi, str. Bulgară, 29, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-05-11 - 2019-03-19
Bălţi, str. Puşkin A., 56 |
||
Administrator |
1994-02-07 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 36 |
||
Administrator Lichidator |
2004-10-27 - 2019-03-19
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1992-05-21 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 36 |
||
Administrator |
1993-05-18 - 2019-03-19
Bălţi, str. Kiev, 42/A |
||
Administrator |
2009-01-31 - 2019-03-21
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
2004-11-23 - 2019-10-01
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mic str-la, 16 |
||
Administrator |
2008-06-24 - 2019-10-01
Anenii Noi, Ţînţăreni, str. Chişinăului, 27 |
||
Administrator |
2012-07-02 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 142 |
||
Administrator |
2003-03-17 - 2019-10-01
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 41 |
||
Administrator |
2005-03-21 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 69/A |
||
Administrator |
2004-04-27 - 2015-10-27
Bălţi, str. Konev Ivan, 34, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2019-10-03
Bălţi, str. Arţarilor, 8 |
||
Administrator |
2004-05-13 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2005-12-16 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 36/1, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2006-02-21 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 20, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-01-19 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 24, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2020-02-19
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2007-02-21 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/1, ap.(of.) 162 |