Дорожный транспорт
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2022-03-28 - 2023-05-02
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2024-04-11
Teleneşti, Crăsnăşeni |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2017-06-19
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1995-10-25 - 2018-03-07
Orhei, Donici |
||
Administrator |
2017-03-02 - 2018-07-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ciaikina Liza, 1 |
||
Administrator |
2000-02-08 - 2017-06-19
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2022-03-29
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2018-03-05
Orhei, str. Călătorilor, 120 |
||
Administrator |
2018-04-23
Floreşti, str. Eminescu Mihai, 154 |
||
Administrator |
2018-08-24
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
1995-01-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121 |
||
Administrator |
2022-03-30
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2018-03-05
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
2022-04-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 44/7, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2018-05-10
Criuleni, Boşcana, str. Rădi, 4 |
||
Administrator |
1995-07-19 - 2018-03-05
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2022-04-08
Hînceşti, str. Sadoveanu Mihail, 11, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2017-06-20
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2022-04-15
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Ştefan cel Mare, 90 |
||
Administrator Lichidator |
2022-04-15
Cimişlia, Fetiţa |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2018-03-05
Orhei, str. Dimo, 114 |
||
Lichidator Administrator |
2013-09-26 - 2020-09-15
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2018-06-25
Soroca, str. Negruzzi C., 4, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2022-04-18
Basarabeasca, str. Puşkin A., 4 |
||
Administrator |
2018-07-18
Drochia, str. 31 August, 2/A |
||
Administrator |
1995-07-24 - 2018-03-05
Orhei, str. Stejarilor, 2/G, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-10-31 - 2018-03-07
Orhei, str. Iachir I., 27, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-27 - 2018-03-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 114, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Administrator |
2016-01-26 - 2021-01-27
Cahul, Slobozia Mare, str. Pocoi Vasile, 56 |
||
Administrator |
1995-06-13 - 2018-03-05
Orhei, str. Glavan Boris, 7, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2018-03-05
Orhei, str. Pelivan Ion, 24 |
||
Administrator |
2018-08-16
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
2018-12-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 18, ap.(of.) 23A |
||
Administrator |
2018-08-23
Drochia, Petreni |
||
Administrator |
2015-12-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Budionnîi, 5 |