|
|
2019-10-31
Bălţi, str. Niţulenko Andrei, 9
|
|
|
|
2016-01-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 1, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2018-04-13
Străşeni, Cojuşna, str. Dragoş Vodă, 8
|
|
|
|
2019-11-15
Bălţi, str. Krîlov Ivan, 12, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2015-08-07 - 2021-12-17
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2009-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2018-06-11 - 2020-02-12
Rîşcani, str. Vârnav Teodor, 15
|
|
|
|
2018-06-08 - 2020-02-12
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2016-03-21
mun. Chişinău, Sîngera, str. Fîntîna Schinului, 6/1
|
|
|
|
2023-02-09
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici Alexei, 50A
|
|
|
|
2021-07-20
Leova, str. Podul de Flori, 23
|
|
|
|
2016-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1
|
|
|
|
2015-09-25
Călăraşi, Frumoasa, str. Ştefan cel Mare, 2
|
|
|
|
2001-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2021-07-22
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2019-12-05
Soroca, Căinarii Vechi
|
|
|
|
2018-04-18
Rîşcani, Ştiubeieni
|
|
|
|
1997-09-05
Cahul, str. Russo Alecu, 16
|
|
|
|
2016-03-01
Făleşti, Frumuşica
|
|
|
|
2018-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 11/3, ap.(of.) 40 A
|
|
|
|
2016-03-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 32
|
|
|
|
2018-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 11, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2019-02-13
Cahul, str. Garoafelor, 18, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2024-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 20, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2016-11-01
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Cantemir D., 17
|
|
|
|
2017-11-28 - 2018-04-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2019-03-13
Cantemir, str. Basarabia, 5/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2019-03-29
Cahul, str. Negruzzi C., 28, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2023-02-10
mun. Chişinău, Budeşti, str. Chişinăului, 78
|
|
|
|
2016-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2013-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 60
|
|
|
|
2016-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2016-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 55, ap.(of.) 218
|
|
|
|
2017-01-18 - 2020-10-23
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Viilor, 4/A, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2021-10-01 - 2022-02-21
Leova, Sîrma
|
|