|
|
2016-09-06
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Iubileinaia, 5
|
|
|
|
2020-11-06 - 2024-02-09
Cahul, Roşu
|
|
|
|
1992-06-12 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3
|
|
|
|
2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 41/1, ap.(of.) 3C
|
|
|
|
1997-02-26 - 2016-11-28
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
2001-03-05 - 2024-02-09
Cahul, Manta
|
|
|
|
2019-02-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 30, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2022-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 44
|
|
|
|
2017-07-27
Bălţi, str. Calmaţui Anatol, 2
|
|
|
|
2017-09-28
Bălţi, str. Decebal, 3
|
|
|
|
1996-04-11 - 2020-07-09
Orhei, Podgoreni
|
|
|
|
1996-05-20 - 2020-07-09
Teleneşti, Mîndra
|
|
|
|
2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 26/6, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2022-11-01
mun. Chişinău, Cruzeşti, str. Întemeietorul Crudu, 8
|
|
|
|
1995-04-04 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Negruzzi C., 4
|
|
|
|
1996-01-10 - 2018-07-20
Teleneşti, Ţînţăreni
|
|
|
|
1996-01-11 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Vieru Igor, 3
|
|
|
|
1996-01-23 - 2018-07-20
Teleneşti, Suhuluceni
|
|
|
|
1996-01-30 - 2018-07-20
Teleneşti, Chiţcanii Vechi
|
|
|
|
1996-01-31 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Cojocaru Constantin, 17
|
|
|
|
1996-02-12 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Renaşterii, 94, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-03-04 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Frunze M., 9
|
|
|
|
1996-03-09 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Cantemir D., 77, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-03-11 - 2018-07-20
Teleneşti, str. Traian, 1
|
|
|
|
2017-10-20
Cahul, str. Spirin Ivan, 100, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2017-08-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Viteazul Mihai, 2/A, ap.(of.) 6A
|
|
|
|
2016-12-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 29/2, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2016-07-12
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2019-02-20
Floreşti, Gura Căinarului
|
|
|
|
2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 18/1, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2016-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fraţii Apostol, 14
|
|
|
|
2019-02-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 14, ap.(of.) 73A
|
|
|
|
1996-01-22 - 2018-07-20
Teleneşti, Zgărdeşti
|
|
|
|
2015-03-23
Orhei, str. 1 Mai, 57, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1993-07-01 - 2017-09-28
Orhei, str. 31 August, 124
|
|