Неспециализированная оптовая торговля
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2017-02-07
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2019-08-23 - 2021-08-21
Ocniţa |
||
Administrator |
2021-10-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 52, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2018-07-18
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2018-07-18
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2018-07-18
Teleneşti, Bogzeşti |
||
Administrator |
2023-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2024-02-07
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
2021-10-25
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2017-08-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 36 |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Asachi Gh., 23 |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2015-09-28 - 2021-08-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 80/1 |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Renaşterii, 73, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Decebal, 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2018-07-18
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 69 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Viilor, 26 |
||
Administrator |
2021-10-26
Ialoveni, str. Izvoarelor, 19 |
||
Administrator |
2018-01-29
Bălţi, str. Răzeşilor, 44 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2018-07-18
Teleneşti, str. 31 August, 81 |
||
Administrator |
2018-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 1 |
||
Administrator |
2016-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 31, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2022-07-28
Orhei, str. Scrisului Latin, 2 |
||
Administrator |
1994-12-20 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Rareş Petru, 3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Sadoveanu M., 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Dragoş Vodă, 12 |
||
Administrator |
2018-05-22
Drochia, str. Milescu Nicolae Spătarul, 6 |
||
Administrator |
1994-12-28 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Decebal, 8 |
||
Administrator |
1996-07-03 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Eminescu M., 16 |
||
Administrator |
1996-07-08 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 10, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2015-07-30 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Kirov, 53 |
||
Administrator |
1996-08-06 - 2018-07-18
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 26 |