Неспециализированная оптовая торговля
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-02-25 - 2017-06-23
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2020-09-16
Orhei, str. Cupcea V., 3, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1997-01-09 - 2017-06-23
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1996-12-30 - 2017-06-23
Orhei, Sirota |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2017-06-23
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2017-06-23
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2017-06-23
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1994-08-30 - 2017-06-23
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2017-06-23
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2017-06-23
Orhei, Brăneşti |
||
Administrator |
1995-03-23 - 2017-06-23
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1993-10-22 - 2017-06-23
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2017-09-26
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 3, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2017-09-26
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
1992-12-04 - 2017-09-26
Orhei, str. Iachir I., 3, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1992-11-13 - 2017-06-23
Ungheni, str. Adam Grigore, 28 |
||
Administrator |
1992-12-08 - 2017-09-26
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/B, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2019-01-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 11/1 |
||
Administrator |
2017-04-10
Hînceşti, Rusca |
||
Administrator |
2019-01-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 69/2/1, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2024-05-10
Rîşcani, str. Lăpuşneanu Alexandru, 32A, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2018-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 69/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2019-01-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pictor Mihai Grecu, 5 |
||
Administrator |
1992-12-09 - 2017-09-26
Orhei, str. Şoimarul, 3, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1992-12-10 - 2017-09-26
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1992-12-10 - 2017-09-26
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2017-05-11 - 2019-10-28
Căuşeni, str. 1 Mai, 19 |
||
Administrator |
1992-12-14 - 2020-09-16
Teleneşti, str. Vieru Igor, 8 |
||
Administrator |
2017-06-26
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Tereşkova Valentina, 3 |
||
Administrator |
2024-02-23
Bălţi, str. Glavan Boris, 23, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1992-12-11 - 2017-09-26
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2021-09-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2024-02-20
Bălţi, str. Academicianul Nicolae Filipp, 2 |
||
Administrator Administrator |
2019-01-14
Călăraşi, str. Ciorbă Toma, 47 |
||
Administrator |
2018-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83 |