|
|
2018-03-06
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
2021-09-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 56/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2018-01-26
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Suvorov A., 122
|
|
|
|
2018-02-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 41, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2022-06-29
Leova, Beştemac
|
|
|
|
1994-08-19 - 2017-06-21
Orhei, str. Stere C., 18
|
|
|
|
2000-10-18 - 2017-06-21
Orhei, str. Chişinăului, 7
|
|
|
|
1993-10-20 - 2017-06-21
Orhei, str. Orheiul Vechi, 3
|
|
|
|
2017-02-28
Călăraşi, str. Bojole, 58, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1993-09-15 - 2017-06-21
Orhei, str. Livezilor, 30
|
|
|
|
1995-06-14 - 2017-06-21
Orhei, str. Scrisului Latin, 4, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1993-11-16 - 2017-06-21
Orhei, str. Lupu Vasile, 23, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-08-21 - 2017-06-21
Orhei, str. Iachir I., 2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1993-01-25 - 2017-06-21
Orhei, str. Mahu Vasile, 87, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-09-17 - 2017-06-21
Orhei, str. Stere C., 4
|
|
|
|
1996-10-23 - 2017-06-21
Orhei, str. Valul lui Traian, 23
|
|
|
|
1993-02-18 - 2017-06-21
Orhei, str. Şevcenko T., 10
|
|
|
|
1996-12-30 - 2017-06-21
Orhei, str. Scrisului Latin, 2, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1996-02-16 - 2017-06-21
Orhei, str. Glavan Boris, 11, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-12-15 - 2017-06-21
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1993-01-22 - 2017-06-21
Orhei, str. Miciurin, 74
|
|
|
|
1992-12-30 - 2017-06-21
Orhei, str. Mîndru Mihail, 43
|
|
|
|
2018-02-26
UTA Găgăuzia, Carbalia, str. Molodiojnaia, 8
|
|
|
|
2021-09-14
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 15, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2018-03-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 2A
|
|
|
|
2021-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 5/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2018-03-06
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 1/A
|
|
|
|
2018-03-12
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Kutuzov, 58
|
|
|
|
2016-02-12
Cahul, Giurgiuleşti
|
|
|
|
2018-03-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6
|
|
|
|
2018-04-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico str-la, 2
|
|
|
|
2016-12-29
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
2024-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 121
|
|
|
|
1996-06-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Matrosov, 53
|
|
|
|
1995-11-17 - 2018-03-07
Orhei, Teleşeu
|
|