Оптовые из зерновых, семена, корм и необработанный табак
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2016-08-29
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Olimpică, 143 |
||
Administrator |
1994-06-27 - 2018-12-20
Orhei, str. Valul lui Traian, 2 |
||
Administrator |
2017-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Rediului, 5 |
||
Administrator |
2019-12-27
Cahul, Paşcani, str. Cebotari Maria |
||
Administrator |
2020-01-03
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 55 |
||
Administrator |
2008-12-10
Bălţi, str. Dostoevski Fiodor, 63 |
||
Administrator |
2014-03-25
Cantemir, Bobocica |
||
Administrator |
2019-01-11 - 2020-05-27
Donduşeni, str. Druţă Ion, 1 |
||
Administrator |
2018-04-27
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2019-01-29
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Victoriei, 1 |
||
Administrator |
2016-09-14
Sîngerei, Prepeliţa |
||
Administrator |
2016-09-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Suvorov A., 16 |
||
Administrator |
2019-02-04
Briceni, Drepcăuţi |
||
Administrator |
2019-02-19
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2014-05-16
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2020-06-10
Floreşti, Zăluceni |
||
Administrator |
2015-11-12
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1994-03-04 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Regiei, 94, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2021-01-28
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1996-12-31 - 2018-12-20
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
1993-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa, 14 |
||
Administrator |
1997-01-14 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Păcii, 30, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1997-02-13 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 6 |
||
Administrator |
2019-02-21
Edineţ, Volodeni |
||
Administrator |
1997-03-28 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Komarov Vl., 12 |
||
Administrator |
2016-12-28
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
2019-02-26
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2018-10-12
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Chişinăului, 11 |
||
Administrator |
2016-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neaga Şt., 51, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2017-01-24 - 2020-10-23
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 10, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2016-03-03 - 2021-03-10
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2017-02-15 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/3 |
||
Administrator |
2018-06-26
Ştefan Vodă, Lazo |
||
Administrator |
2014-12-30
Cahul, Roşu |