Оптовые из зерновых, семена, корм и необработанный табак
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2021-08-04
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2023-02-08
Floreşti, Ghindeşti, str. Livezilor, 5 |
||
Administrator |
2021-08-12
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2021-08-18
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2021-08-23
Edineţ, str. Roşca Valentin, 137 |
||
Administrator |
2021-08-25
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 40 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2021-12-07
Bălţi, str. Burebista, 17 |
||
Administrator Lichidator |
2019-05-14
Făleşti, Socii Vechi |
||
Administrator |
2018-11-13
Străşeni, Lozova, str. Creangă Ion, 14 |
||
Administrator |
2021-09-10
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2021-09-17
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2021-09-20
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2012-05-15
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 24 |
||
Administrator |
2021-10-11
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2018-03-16
Rezina, str. Trandafirilor, 2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2019-05-27
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2021-11-08
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1996-10-28 - 2020-04-30
Orhei, str. 31 August, 104, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2016-11-03
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1996-07-30 - 2020-04-30
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2017-11-16
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2019-06-06
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2019-06-04
Bălţi, str. Răuţel, 31 |
||
Administrator |
2019-06-05
Bălţi, str. Suceava, 20, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
2017-04-03
Bălţi, Sadovoe |
||
Administrator |
2024-06-14
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2019-06-17
Bălţi, str. Stere Constantin, 10 |
||
Administrator |
2019-06-27
Glodeni, str. Bălcescu N., 1/3 |
||
Administrator |
2015-07-28
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
2018-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 410 A |
||
Administrator |
2024-04-24
Soroca, str. Kogălniceanu Mihail, 9 |
||
Administrator Lichidator |
2015-11-25 - 2017-10-02
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2023-02-07
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1999-03-11
Sîngerei, str. Calea Pieţii, 10, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2017-08-29 - 2021-12-10
Orhei, Breanova |