Оптовые из зерновых, семена, корм и необработанный табак
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2016-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 18/2, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1994-12-01 - 2015-07-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2024-03-06
Ştefan Vodă, Căplani, str. Cîmpiilor |
||
Administrator |
2018-08-28
Căuşeni, str. Bogdan-Vodă, 3 |
||
Administrator |
2022-03-18
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lazo S., 117 |
||
Administrator |
2018-05-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 20/4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2022-03-23
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Koşevoi Oleg, 32 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2020-04-17
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2020-04-17
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2020-04-17
Orhei, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1997-01-24 - 2020-04-17
Orhei, str. Cupcea V., 5, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1997-02-01 - 2020-04-17
Orhei, str. Alexandru cel Bun, 1 |
||
Administrator |
1997-02-18 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1997-02-20 - 2020-04-17
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
2022-03-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gogol, 14 |
||
Administrator |
2017-07-12 - 2020-04-17
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2020-04-17
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2020-04-17
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1997-01-27 - 2020-04-17
Orhei, Morovaia |
||
Administrator |
2024-02-13
Leova, str. Podul de Flori, 23 |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1997-04-24 - 2020-04-17
Orhei, str. Unirii, 22 |
||
Administrator |
1997-05-13 - 2020-04-17
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2001-07-09
Ialoveni, str. Timişoara, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-05-19 - 2020-04-17
Orhei, str. Roman Tudose, 14 |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2018-07-25
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator |
2015-09-21 - 2019-02-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/8, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-11-29
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2020-12-02
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Kuprin Alexandr, 5 |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2020-04-17
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2020-04-17
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2019-11-28
Taraclia, str. Dimitrov, 28 |
||
Administrator |
2018-09-05
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2017-11-03
Drochia, str. Asachi Gh., 23 |