Оптовые из зерновых, семена, корм и необработанный табак
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2024-02-27
Edineţ, str. Plămădeală Alexandru, 29 |
||
Administrator |
2024-02-28
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2016-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dnestrovscaia, 95 |
||
Administrator |
2022-09-13
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
2019-04-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/1, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2021-12-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 10/1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2017-12-20
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2017-10-03
Drochia, str. Ghica-Vodă, 76-a |
||
Administrator |
2018-07-27
Bălţi, str. Iorga Nicolae |
||
Administrator |
2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 73 |
||
Administrator |
2018-08-21
Cahul, str. Şolohov Mihail, 6 |
||
Administrator |
2018-08-02
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2018-07-25
Căuşeni, str. Puşkin Alexandr, 80 |
||
Administrator |
2021-12-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 39, ap.(of.) 246 |
||
Administrator |
2019-04-04
mun. Chişinău, Truşeni, str. Calea Ieşilor, 28/2 |
||
Administrator |
1992-11-23 - 2017-10-03
Drochia, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
1994-01-06 - 2020-03-20
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2017-09-05
Teleneşti, str. Plămădeală A., 2, ap.(of.) 2A |
||
Administrator |
2015-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 26 |
||
Administrator |
2017-06-22 - 2020-03-19
Drochia |
||
Administrator |
2022-09-23
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1999-03-18 - 2020-03-20
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2020-03-20
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2015-07-08
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 28 |
||
Administrator |
2019-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălănescu, 46, ap.(of.) 1/2 |
||
Administrator |
2019-04-08
Bălţi, str. Decebal, 134/A |
||
Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Administrator Birou executiv |
1992-09-09
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-08-19
Făleşti, Bocşa |
||
Administrator |
2019-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 19/1, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
2016-08-19 - 2020-09-28
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2019-04-10
Căuşeni, Tănătari |
||
Administrator |
2022-01-28
Căuşeni, Plop-Ştiubei |
||
Administrator |
2016-08-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 106 |
||
Administrator |
2019-04-11
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2024-01-18
Hînceşti, Sărata-Galbenă, str. Ştefan cel Mare, 34 |