|
|
2017-10-24 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/3
|
|
|
|
2017-11-28 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 49, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2017-12-07 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1994-11-02 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 342
|
|
|
|
2021-11-12 - 2022-09-30
Căuşeni, Opaci
|
|
|
|
2015-04-09
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2015-03-16
Drochia, str. Cantemir D., 56
|
|
|
|
2020-12-07
Sîngerei, Grigorăuca
|
|
|
|
2020-10-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6V
|
|
|
|
2019-04-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 148/a
|
|
|
|
2019-05-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko Vladimir, 6
|
|
|
|
2019-06-05
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pirogov N., 34
|
|
|
|
2018-05-17 - 2019-03-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 22/1A, ap.(of.) 412
|
|
|
|
2019-06-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/4, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2019-06-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 50 let Octeabrea, 6/5
|
|
|
|
2017-10-26 - 2019-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/3
|
|
|
|
2017-10-26 - 2019-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/3
|
|
|
|
2017-11-28 - 2019-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86/1, ap.(of.) 240
|
|
|
|
2017-12-01 - 2019-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 34/2, ap.(of.) 163
|
|
|
|
2017-12-29 - 2019-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2019-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Novaia, 44/c
|
|
|
|
2021-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 59
|
|
|
|
2012-08-28 - 2019-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 11
|
|
|
|
2019-09-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev str-la, 23
|
|
|
|
2011-11-08 - 2020-02-18
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2007-11-01 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1992-10-22 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 43
|
|
|
|
1995-12-29 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Trandafirilor, 17, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1997-04-18 - 2019-03-15
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
1994-10-31 - 2020-02-18
Rîşcani, str. Şevcenko T., 31
|
|
|
|
1993-07-16 - 2020-02-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu M., 89
|
|
|
|
1993-04-02 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lătăreţu Maria, 22
|
|
|
|
1993-05-04 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Izvoarelor, 63/2, ap.(of.) 97
|
|
|
|
1993-03-25 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 28, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1993-02-25 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 81, ap.(of.) 4
|
|