Посредники в торговле сельскохозяйственными сырьями, живыми животными, текстильным сырью и полупроизводственными продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2019-09-11
Ungheni, str. David Aurel, 51A |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2015-06-22
Cantemir, str. Gagarin Iu., 6/13 |
||
Administrator |
2011-03-12
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
2019-09-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 2/1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2017-03-01
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2019-09-11
Ialoveni, Piatra Albă |
||
Administrator |
2019-09-12
Străşeni, str. Chişinăului şos., 16 |
||
Administrator |
1996-08-22 - 2020-04-09
Orhei, Curchi |
||
Administrator |
1996-07-10 - 2020-04-09
Orhei, str. Eminescu M., 11, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2019-09-12
Ialoveni, str. Putna, 12 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2020-04-09
Orhei, str. Ion Vodă, 21 |
||
Administrator |
1996-12-25 - 2020-04-09
Orhei, str. Nouă, 17 |
||
Administrator |
1996-11-02 - 2020-04-09
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2021-08-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Frunze M., 49 |
||
Administrator |
2017-09-08 - 2020-04-15
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 13/2 |
||
Administrator |
2017-11-27 - 2020-04-15
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2018-06-11
Străşeni, Făgureni |
||
Administrator |
1993-05-24 - 2020-04-15
Orhei, str. Răzeşilor, 28 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2020-04-15
Orhei, str. Dragoş Vodă, 26 |
||
Administrator |
2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/1, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1993-05-26 - 2020-04-15
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1993-08-13 - 2020-04-15
Orhei, str. Lazo S., 5 |
||
Administrator |
2015-04-08
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2020-04-15
Orhei, str. 31 August, 9, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1993-05-20 - 2020-04-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 96, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-12-10 - 2020-04-15
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2019-09-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân, 42/4, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1999-06-11
Leova, str. Unirii, 20 |
||
Administrator |
1997-07-10 - 2015-07-01
Cantemir, str. Luceafărul, 2 |
||
Administrator |
2019-09-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tiras, 8, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2015-07-15
Edineţ, str. Bucovinei, 15/2 |
||
Administrator |
2017-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2017-11-10
Orhei, Voroteţ |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2020-04-16
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2020-04-16
Orhei, str. Şevcenko T., 12 |