Работы электрических установок и установки электрического подкрепления
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-06-29 - 2015-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 11/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2015-11-23
Sîngerei, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
2005-09-22 - 2014-03-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 16 |
||
Administrator |
1998-05-19 - 2013-10-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Stejarului, 21 |
||
Administrator |
1992-10-21 - 2013-12-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142, ap.(of.) 43 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-12-01 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 32, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-05-03 - 2013-06-25
Cahul, str. Strada Veche, 111/A |
||
Administrator |
2006-11-21 - 2015-11-18
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2011-10-11 - 2014-08-22
Căuşeni, str. Eminescu M. bd., 24 |
||
Administrator |
2008-01-21 - 2015-12-23
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Eminescu Mihai, 16 |
||
Administrator |
2007-09-12 - 2014-10-17
Ungheni, str. Bănulescu-Bodoni G., 21 |
||
Administrator |
2009-03-14 - 2016-03-17
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2009-03-19 - 2016-10-10
Hînceşti, Călmăţui |
||
Administrator |
2010-11-19
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2010-10-13 - 2017-01-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Belinski V., 9 |
||
Administrator |
2011-10-05 - 2014-10-03
Ungheni, str. Creangă Ion, 4, ap.(of.) 302/2 |
||
Administrator |
2011-01-25 - 2013-08-02
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2011-05-06 - 2016-04-07
Orhei, Jeloboc |
||
Administrator |
2011-12-05 - 2013-04-10
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2011-07-26 - 2015-11-04
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator Lichidator |
2009-11-16 - 2018-12-31
Bălţi, str. Glavan Boris, 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-03-22 - 2014-05-26
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2012-07-23 - 2015-06-10
Hînceşti, str. Koşevoi Oleg, 15/A |
||
Administrator |
2012-12-20 - 2013-11-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 15 |
||
Administrator |
2013-02-14 - 2014-12-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bâcului, 29 |
||
Administrator |
2013-01-15 - 2016-04-06
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 45 |
||
Administrator |
2013-02-08 - 2016-10-21
Bălţi, str. Musicescu G., 26 |
||
Administrator |
2013-03-25 - 2016-12-02
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 12, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2013-11-13 - 2015-02-27
Sîngerei, Vrăneşti |
||
Administrator |
2013-06-19 - 2014-04-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/4, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-02-17
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 22, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2014-01-22 - 2015-09-16
Glodeni, str. Decebal, 68, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2014-03-17 - 2017-01-20
Şoldăneşti, str. Speranţei, 16 |
||
Administrator |
2014-09-05 - 2016-10-10
Orhei, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2014-09-22 - 2017-04-03
Ungheni, str. Decebal, 20, ap.(of.) 72 |