|
|
2002-02-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 10, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2014-06-19 - 2021-12-08
Orhei, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2011-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 61, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1993-07-13 - 2018-06-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2005-12-14
Bălţi, str. Belinski V., 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2010-12-10
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2003-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Livescu Ioan, 30/A
|
|
|
|
2007-09-20
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/V, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2012-12-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 187
|
|
|
|
2014-04-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovetscoi Armii, 13
|
|
|
|
1992-11-24 - 2003-07-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 26, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-03-30 - 2003-09-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32/3, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-03-13 - 2003-10-06
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 10, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1999-11-16 - 2003-05-12
Căuşeni, str. Păcii str-la 2, 34
|
|
|
|
1992-09-30 - 2022-07-04
Ialoveni, str. Păcii, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-04-11 - 2003-02-25
Edineţ, str. Rareş Petru, 13
|
|
|
|
2012-07-31
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2015-01-12 - 2018-04-17
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
2012-09-14 - 2022-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
1992-11-30 - 2018-04-18
Bălţi, str. Victoriei, 54, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1992-10-06 - 2018-04-18
Bălţi, str. Glavan B., 21, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-04-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 3, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1994-09-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 18/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1992-10-07 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/4, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2006-02-07
Ocniţa, str. Creangă Ion, 23, ap.(of.) 321
|
|
|
|
1996-10-29 - 2019-08-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1996-05-08 - 2018-06-23
Bălţi, str. Beleakov Alexandr, 42
|
|
|
|
1997-05-20 - 2019-08-19
mun. Chişinău, Cricova, str. 31 August 1989, 3
|
|
|
|
2003-03-22
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1993-02-18
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
1992-10-22 - 2019-08-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Movilă Petru, 23
|
|
|
|
2007-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 13, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1992-09-18 - 2018-04-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 131
|
|
|
|
2003-01-30
Bălţi, str. Lermontov M., 2
|
|
|
|
1994-11-22
Bălţi, str. Konev Ivan, 22, ap.(of.) 66
|
|