|
|
1993-03-22 - 2024-04-29
Străşeni, Scoreni
|
|
|
VOLOH OXANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-03-28
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2001-01-24 - 2021-03-10
Bender, str. Enghels F., 6, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1992-10-09
Ungheni, Corneşti, str. Alecsandri Vasile, 17
|
|
|
|
2001-06-14 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 86/3, ap.(of.) 609
|
|
|
|
1992-10-01
Orhei, Pelivan, str. Suvorov A., 14
|
|
|
|
2011-11-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 172
|
|
|
|
2000-10-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 25""A
|
|
|
|
2014-05-14
Donduşeni, Tîrnova, str. Ştefan Vodă, 32
|
|
|
|
1992-07-20 - 2019-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6
|
|
|
|
1993-02-24 - 2019-10-10
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 153
|
|
|
|
1997-04-16 - 2012-11-28
Bălţi, str. Bucovinei, 160, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2004-11-01 - 2019-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/14
|
|
|
|
2001-06-18 - 2019-07-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 135
|
|
|
|
1995-09-25 - 2012-08-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 55, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-11-15 - 2012-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2011-07-01 - 2012-09-07
Bălţi, str. Coroban Vasile, 14, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2011-08-11 - 2012-12-26
Cahul, Văleni
|
|
|
|
1994-12-21 - 2012-12-21
Anenii Noi, Puhăceni
|
|
|
|
1999-06-29 - 2020-10-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 60, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2008-07-09 - 2010-11-30
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1995-12-01 - 2012-10-22
Drochia, str. Negruzzi C., 3
|
|
|
|
1996-01-24 - 2012-12-26
Drochia, Ochiul Alb
|
|
|
|
1994-04-06 - 2012-12-18
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 4, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1992-12-02 - 2012-10-22
Drochia, str. Doina, 21, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-07-18 - 2016-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 83
|
|
|
|
2002-09-05 - 2017-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 219
|
|
|
|
2002-04-05 - 2016-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21
|
|
|
|
2002-03-05 - 2013-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 35, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2001-01-31 - 2013-12-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 35, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1995-12-28 - 2019-01-23
Cimişlia, Mihailovca
|
|
|
|
1997-07-16 - 2018-07-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 39
|
|
|
|
2001-05-25 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 1/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-12-09 - 2017-03-02
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 67, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1993-02-04 - 2017-02-24
Bălţi, str. Strîi, 3/a
|
|