Полные и частичные конструкции зданий и инженерных конструкций; Гражданские здания
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-09-30 - 2000-03-17
Sîngerei, Iezărenii Vechi |
||
Administrator |
2001-07-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2020-04-17
Orhei, str. Eminescu M., 3 |
||
Administrator |
2000-09-05 - 2011-03-31
Cimişlia, str. Decebal, 9 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2010-11-22
Cimişlia, str. Secrieru Ion, 25 |
||
Administrator |
2013-04-30
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
1995-11-28
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 4 |
||
1992-09-29 - 2004-10-04
Rezina, str. Şciusev A., 2 |
|||
Administrator |
2003-05-20
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2010-11-22
Teleneşti, str. Mioriţa, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-24 - 2019-11-29
Bălţi, str. Lvov, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-04-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 6/2, ap.(of.) 22 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1996-07-10 - 2008-01-10
Orhei, str. Komsomolskaia str-la, 75 |
||
Administrator |
2003-08-13
Orhei, Jeloboc |
||
Administrator |
1998-07-17 - 2006-04-05
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2019-07-18
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1993-06-21 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 14/2, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1992-02-24
Drochia, str. <, 9 |
||
Administrator |
2010-10-28 - 2019-02-04
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
1996-11-26 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1999-04-01
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
2001-11-09 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 62 |
||
Administrator Lichidator |
1992-08-20 - 2013-01-10
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2002-08-08 - 2008-11-13
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1992-12-22 - 1998-02-11
Ungheni, str. <, 12 Љ‚ |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2000-04-27
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2000-09-13 - 2019-07-19
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1997-12-02
Soroca, str. Levandovschi Iurie, 26 |
||
Administrator |
1995-11-01
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 191 |
||
Administrator |
2001-08-23 - 2017-02-20
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1993-05-06 - 2017-03-03
Glodeni, str. Sadoveanu M., 35 |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2005-11-11
Drochia, str. 27 August, 6 |
||
Administrator |
2003-10-24
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 67/A |
||
Administrator |
1994-03-01 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 154 |
||
Administrator |
2002-05-08
Bălţi, str. Cahulului, 60/A |