Полные и частичные конструкции зданий и инженерных конструкций; Гражданские здания
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 99 |
||
Administrator |
2002-06-10 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 66/2 |
||
Administrator |
2009-05-05
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2008-09-16
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 69 |
||
Administrator |
2000-03-14
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2006-01-26
Donduşeni, str. Independenţei, 41 |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2006-01-23
Briceni, Lipcani, str. Suveranităţii, 7 |
||
Administrator |
1993-03-24 - 2021-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 97/2, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
1998-05-26
Căuşeni, Baimaclia |
||
Administrator |
1995-05-03 - 2006-06-05
Ocniţa, str. 8 Martie, 3 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-09-27
Bălţi, str. Cehov, 3 |
||
Lichidator Administrator |
1998-01-13 - 2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 1 |
||
Administrator |
1993-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lăpuşnei, 20, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2006-07-04
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
1996-05-17
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nistreană, 25 |
||
Administrator |
1995-09-20 - 2016-12-19
Cantemir, str. Gagarin Iu., 5, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2006-05-20
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
1996-07-22 - 2006-05-20
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator |
1993-06-25 - 2006-05-20
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1997-12-04 - 2006-06-09
Hînceşti, str. Chişinăului, 18 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1994-05-06 - 2006-05-31
Hînceşti, str. Chişinăului, 22 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1998-02-02 - 2006-06-07
Hînceşti, str. Chişinăului, 18 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1993-12-13 - 2006-06-07
Hînceşti, Ivanovca |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1996-12-10 - 2006-06-07
Hînceşti, Dubovca |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1992-07-29 - 2006-06-14
Hînceşti, str. Chişinăului, 22 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1993-12-30 - 2006-06-14
Hînceşti, Lăpuşna |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1993-11-26 - 2006-06-15
Hînceşti, Cărpineanca |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1993-11-30 - 2006-06-15
Hînceşti, str. Hâncu Iacob, 99, ap.(of.) 38 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1992-12-21 - 2006-06-15
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1995-12-12 - 2006-06-24
Hînceşti, Logăneşti |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1997-03-28 - 2006-06-24
Hînceşti, Pogăneşti |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HINCESTI Lichidator Administrator |
1995-06-12 - 2006-06-24
Hînceşti, Boghiceni |
||
Lichidator |
1998-12-24 - 2006-07-14
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2001-06-11 - 2016-12-07
Căuşeni, str. Tighina, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-05 - 2016-01-22
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 2, ap.(of.) 38 |