|
|
2013-03-01 - 2020-01-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/4, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2001-03-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2002-03-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 900
|
|
|
|
2001-03-27 - 2020-11-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
1992-06-03 - 2013-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 110
|
|
|
|
2001-06-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 32
|
|
|
|
2005-07-13 - 2023-11-17
Bălţi, str. Locomotivelor, 4
|
|
|
|
1998-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 38 B
|
|
|
|
2000-09-07 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 4, ap.(of.) 126
|
|
|
|
2004-03-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 210/1
|
|
|
|
1997-03-19 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 93, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1998-03-26 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Garofiţelor, 6/2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1993-04-06 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1999-06-23 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 22
|
|
|
|
1995-03-21 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 27/2, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1998-08-04 - 2016-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 23, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-11-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 115
|
|
|
|
2002-02-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 5
|
|
|
|
2004-08-05 - 2023-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 3
|
|
|
|
2011-06-06 - 2021-02-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa
|
|
|
|
2013-07-30
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2001-05-04 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/1, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2002-04-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 23/3
|
|
|
|
2002-04-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/5, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1993-10-27 - 2023-07-05
Făleşti, Bocşa
|
|
|
|
2007-10-22 - 2023-07-05
Bălţi, str. Decebal, 172, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1994-08-11 - 2023-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2007-10-10
Sîngerei, Biruinţa, str. Independenţei, 13
|
|
|
|
1994-05-20 - 2023-11-20
Anenii Noi, str. Zarecinaia, 34
|
|
|
|
2001-03-03 - 2023-09-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1
|
|
|
|
1996-03-27 - 2023-07-05
Bălţi, str. Konev Ivan, 28, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1992-09-16 - 2023-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3
|
|
|
|
1997-01-15 - 2023-07-07
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 56
|
|
|
|
1995-01-12 - 2023-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2001-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/2, ap.(of.) 178
|
|