|
|
1994-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 36
|
|
|
|
1993-08-10 - 2010-12-08
Străşeni, str. Cantemir Dimitrie bd., 3
|
|
|
|
2007-10-19
Bălţi, str. Glavan Boris, 35, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2005-03-22 - 2020-01-17
Taraclia, str. Puşkin A., 2
|
|
|
|
2007-10-04
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 106, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1993-04-05
Basarabeasca, Başcalia, str. Ştefan cel Mare, 33
|
|
|
|
1998-01-27 - 2023-11-30
Bălţi, str. Lvov str-la, 11
|
|
|
|
1998-01-22 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 20/1, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1998-04-21 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 45/2, ap.(of.) 95
|
|
|
|
1998-01-13 - 2023-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 203
|
|
|
|
2008-07-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 125
|
|
|
|
2000-05-25 - 2020-12-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantemir D. piaţa, 1, ap.(of.) 1326
|
|
|
|
2002-04-01 - 2019-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799/M
|
|
|
|
1992-12-03 - 2019-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Timiş, 27B
|
|
|
|
1998-04-07 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 131, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1998-03-09 - 2020-02-24
mun. Chişinău, Sîngera, str. Frunze Mihail, 60
|
|
|
|
2001-12-06
Hînceşti, str. Industrială, 7
|
|
|
|
2005-01-25 - 2022-03-23
Rîşcani, str. Independenţei, 21, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2014-03-28 - 2022-03-23
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 33, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2003-02-26 - 2022-03-22
Rîşcani, Malinovscoe
|
|
|
|
1997-03-24 - 2020-02-24
Sîngerei, Rădoaia
|
|
|
|
1994-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-09-05 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 29
|
|
|
|
2014-03-04 - 2019-12-06
Bălţi, str. Konev Ivan, 1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2006-12-22
Cahul, str. Victoriei bd., 12, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1992-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 804/2, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2014-07-15 - 2019-12-09
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
1993-07-08 - 2022-03-24
Leova, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1992-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 13
|
|
|
|
2008-10-28 - 2022-03-24
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
1999-10-01
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2012-07-03
Soroca, Cremenciug
|
|
|
|
1998-11-12 - 2013-04-29
Făleşti, str. Tineretului, 17
|
|
|
|
1996-10-28 - 2013-05-14
Bălţi, str. Konev Ivan, 15, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1994-10-25 - 2023-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 42, ap.(of.) 22
|
|