Производство мебели
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 203 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-28 - 2012-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
2005-01-19 - 2013-01-18
Ungheni, str. Burebista, 17 |
||
Administrator |
2007-02-28 - 2013-11-11
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2011-01-11
Nisporeni, str. Ioan Vodă, 11/1 |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-22 - 2013-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 |
||
Administrator |
2008-05-26 - 2014-03-11
Soroca, str. Bujorului, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2001-09-14 - 2014-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 60/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2014-08-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/6 |
||
Administrator Lichidator |
2011-05-06 - 2014-09-12
Orhei, str. 31 August, 11, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2013-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 62 |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-09 - 2015-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/7, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2010-03-03 - 2015-02-04
mun. Chişinău, Cruzeşti, str. Internaţională, 31 |
||
ALDUBI MUSTAFA MOHAMED SHAKIR IBRAHIM Administrator |
2013-01-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 84 |
||
Administrator |
2004-09-16 - 2015-04-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 84 |
||
Lichidator Administrator |
2013-09-27 - 2019-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/3, ap.(of.) 42 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-02 - 2015-05-20
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2013-03-28 - 2015-04-16
Orhei, Mălăieşti |
||
Lichidator |
2001-09-18 - 2015-07-09
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mateevici A., 4 |
||
Administrator |
2007-11-14 - 2015-09-22
Bălţi, str. Şciusev A., 9, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2008-12-17 - 2015-09-25
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Lichidator Administrator |
2013-09-09 - 2015-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 16/1, ap.(of.) 72 |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-11 - 2015-12-30
Bălţi, str. 31 August, 25 |
||
Lichidator Administrator |
1995-11-30 - 2015-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170 |
||
Administrator Lichidator |
2007-07-11 - 2016-02-15
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18 |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-22 - 2015-05-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4, ap.(of.) 55 |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-18 - 2015-12-28
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2008-11-26 - 2015-11-11
Cantemir, str. Trandafirilor, 5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-26 - 2016-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 186/1 |
||
Administrator |
2010-05-18 - 2022-04-13
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2009-11-05 - 2022-04-14
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2012-11-20 - 2022-04-13
Nisporeni, str. Enescu George |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-17 - 2022-04-18
Străşeni, Cojuşna, str. Viilor, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-06 - 2021-04-15
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 36, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/1, ap.(of.) 3 |