|
|
1998-05-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 90, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
2001-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 14, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2005-05-19 - 2020-11-19
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 12, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1992-09-18 - 2018-04-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 131
|
|
|
|
2003-08-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12a
|
|
|
|
2008-04-03 - 2019-08-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2014-01-14 - 2024-06-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196, ap.(of.) 403
|
|
|
|
2007-01-03 - 2019-02-13
Anenii Noi, str. Gorkii, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-01-10 - 2014-05-05
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1998-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 13, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1994-11-22
Bălţi, str. Konev Ivan, 22, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2008-03-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 43
|
|
|
|
1998-03-09
Orhei, str. Inculeţ Ion, 5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2005-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-04-18 - 2016-05-30
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138
|
|
|
|
2014-10-30
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2012-04-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimitriu Liuba, 21, ap.(of.) 8
|
|
|
POPAZ VERA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2008-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49A
|
|
|
|
2005-02-15 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2011-02-28
Drochia, str. Doina, 21/10
|
|
|
|
2002-03-28 - 2018-12-20
Briceni, str. Nucilor, 5
|
|
|
|
2015-02-20 - 2018-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 153
|
|
|
|
2014-05-06
Basarabeasca, str. Cotovschi, 13
|
|
|
|
2009-09-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 8/1
|
|
|
|
2003-01-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/10
|
|
|
|
2002-11-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 212
|
|
|
|
2008-03-26
Orhei, Lucăşeuca
|
|
|
|
2010-11-03 - 2019-05-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 24/1
|
|
|
|
2008-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2009-09-21 - 2017-08-11
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
1995-02-09 - 2020-10-27
Bălţi, str. Rudnev Semion str-la, 6
|
|
|
|
2004-06-04 - 2020-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-11-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 172
|
|
|
|
2014-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201/1
|
|