Производство бетонных, штукатурных и цементных элементов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-05-28 - 2015-07-07
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2001-09-11
Hînceşti, Cărpineni |
||
Întreprinzătorul Individual ŢURCANU ALEXEI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-03-28 - 2015-09-02
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-03-15 - 2015-08-19
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 21 |
||
Administrator |
2010-08-12 - 2015-10-20
Căuşeni, str. Puşkin A., 3 |
||
Administrator |
2012-06-29
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 83 |
||
Administrator |
2014-04-29 - 2020-06-18
Orhei, str. Iachir, 23/S, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-03-13
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30 |
||
Administrator |
2009-01-13 - 2011-05-18
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
2009-03-09 - 2011-07-28
Nisporeni, Grozeşti |
||
Administrator |
2011-04-15 - 2015-11-02
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2020-06-19
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Florilor, 30 |
||
Administrator |
2003-03-27
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-06 - 2021-04-15
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 36, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2003-08-08
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2003-08-20
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2008-01-28
Ungheni, str. Naţională, 15/a |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2021-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 80/1 |
||
Administrator |
2000-06-29 - 2021-04-30
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2021-05-04
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 131, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2011-02-03 - 2021-05-07
Străşeni, str. Ioan Vodă, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-01
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2015-02-24
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-03-29
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1998-02-19
Rezina, str. Dacia, 38 |
||
Administrator |
2007-12-19 - 2021-05-26
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
1993-07-07
Ungheni, str. Naţională, 14 |
||
Lichidator Administrator |
2009-08-26 - 2021-06-03
Şoldăneşti, str. 31 August, 18A |
||
Administrator |
2012-03-16
Rezina, Gordineşti |
||
Administrator |
2013-01-21 - 2021-06-10
Nisporeni, str. Dacia, 29 |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-21
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
1994-06-10 - 2021-06-10
Făleşti, Obreja Veche |
||
Administrator |
1994-12-09 - 2021-06-15
Călăraşi, str. Lupu Vasile, 53 |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2021-06-16
Edineţ, Cupcini, str. Victoriei, 4/A |