Производство бетонных, штукатурных и цементных элементов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-02-18 - 2020-05-14
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 102, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2020-02-28
Şoldăneşti, str. Victoriei, 5 |
||
Administrator |
1996-01-24
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2004-11-29 - 2020-05-15
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2005-08-04 - 2020-05-18
Bălţi, str. Suceava, 19, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1994-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15 |
||
Administrator |
2012-03-22 - 2021-03-30
Căuşeni, Grădiniţa |
||
Administrator Lichidator |
2002-10-15
Bălţi, str. Sofia, 27/1 |
||
Administrator |
2006-05-19 - 2020-05-19
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2009-08-21 - 2020-05-19
Sîngerei, Mărineşti |
||
Administrator |
1995-08-21 - 2020-05-19
Bălţi, str. Cikalov V., 87, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
2005-10-25 - 2020-03-25
Donduşeni, Ţaul |
||
Lichidator Administrator |
1994-10-04 - 2021-03-31
Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 44 |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1995-10-17 - 2024-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 33/1 |
||
Administrator |
1996-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 1/3 |
||
Administrator |
1992-12-03 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 21, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2007-04-13 - 2020-05-21
Anenii Noi, Beriozchi, str. Polevaia, 19 |
||
Administrator |
2006-02-27 - 2020-05-27
Străşeni, Cojuşna, str. Mareşalului Malinovski, 3 |
||
Administrator |
1994-10-11 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 50, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8 |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 193 |
||
Administrator |
1996-04-18
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
1992-11-12
Rezina, str. 27 August, 18/A |
||
Administrator Lichidator |
1998-10-06 - 2012-03-28
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2001-08-02 - 2017-12-20
Bălţi, str. Neculce Ion, 41 |
||
Administrator |
1997-06-16
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
1996-02-01
Ungheni, str. Naţională, 119 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-13 - 2007-12-03
Bălţi, str. 31 August, 20/B |
||
Administrator |
2010-09-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 28/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-08-13
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32 |
||
Administrator |
2010-10-18
Căuşeni, str. Puşkin A., 3 |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-29 - 2016-05-03
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16/86 |
||
Administrator |
1992-12-10 - 2012-07-17
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1995-08-03 - 2012-11-29
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 15 |