Производство бетонных, штукатурных и цементных элементов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-25
Ialoveni, str. Basarabia, 2 |
||
Administrator |
2002-12-17
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 109, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2018-02-20
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
2022-03-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170 |
||
Administrator |
1997-09-08 - 2023-12-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 12 |
||
Administrator |
1994-10-12
Cimişlia, str. Frunze M., 2 |
||
Administrator |
2014-01-09 - 2022-03-10
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2000-12-14
Rîşcani, str. Ceaikovski P., 7/a |
||
Administrator |
2000-12-04
Glodeni, str. Soltîs Ion, 1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1993-11-18
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1995-03-03
Glodeni, str. Porumbescu Ciprian, 74 |
||
Administrator |
2003-10-23
Bălţi, str. Aivazovski, 1 |
||
Administrator |
2000-02-08
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2003-10-30
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 195 |
||
Administrator |
2003-11-18
Bălţi, str. Orhei, 1 |
||
Administrator |
2004-08-25
Cahul, Roşu, str. Şcheia şos., 1a |
||
Administrator |
2002-06-03 - 2006-02-23
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 5/A, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2002-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49 |
||
Administrator |
2004-02-13
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator |
2004-03-22
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 108, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1996-03-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5 ""A |
||
Administrator Lichidator |
2004-03-18 - 2011-11-23
Rîşcani, Ştiubeieni |
||
Administrator |
2004-03-09
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2019-02-15
Sîngerei, str. Eminescu Mihai, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-23 - 2019-08-29
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1998-06-26 - 2017-07-20
Hînceşti, Caracui |
||
Lichidator Administrator |
1996-11-25 - 2022-03-10
Ungheni, str. Naţională, 27 |
||
Administrator |
2011-09-23 - 2019-09-19
Cahul, str. Viteazul Mihai, 49, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2003-05-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 3 |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-26 - 2020-12-02
Căuşeni, Baurci |
||
Administrator |
1997-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 9, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166 |
||
Administrator |
1993-02-16 - 2020-12-01
Cahul, str. Bălcescu N., 3 |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2004-08-24 - 2019-02-01
Rîşcani, str. Independenţei, 201 |
||
Administrator |
2007-05-04
Sîngerei, Ţambula |