Производство бетонных, штукатурных и цементных элементов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-11-21 - 2014-03-11
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-08-29 - 2021-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-05-22
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
2006-10-09
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-12-25
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 12 |
||
Administrator |
2007-01-18 - 2014-06-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 135 |
||
Administrator |
2007-02-05 - 2016-03-23
Bălţi, str. Babinski Alexandru, 12 |
||
Lichidator |
2007-02-13 - 2014-09-24
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2013-01-23
Rîşcani, Branişte |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2017-04-07
Rîşcani, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 55 |
||
Lichidator Administrator |
2007-06-27 - 2014-05-13
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2007-08-20 - 2014-04-24
Bălţi, str. Vasin Alexandr, 5 |
||
Administrator |
2007-10-22 - 2016-02-05
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2017-03-21
Taraclia, str. Serebreak M., 91 |
||
Administrator |
2007-07-17 - 2014-03-19
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
2007-10-02 - 2015-06-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 121, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2007-10-23 - 2013-03-04
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
2007-01-25 - 2013-10-28
Orhei, str. Gagarin Iu., 23 |
||
Administrator |
2007-03-21 - 2013-09-16
Orhei, str. Iachir I., 19, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2007-05-18 - 2016-11-03
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
2007-04-19 - 2013-02-25
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2007-09-26 - 2016-02-12
Ştefan Vodă, str. Creangă Ion, 53 |
||
Administrator |
2007-05-15 - 2014-08-11
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2007-05-29 - 2016-11-21
Călăraşi, Meleşeni |
||
Administrator |
2007-12-10
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2008-01-04 - 2015-02-18
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2008-02-06 - 2016-07-13
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2008-02-14 - 2015-01-26
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 48 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2013-05-14
Bălţi, str. Kutuzov, 5 |
||
Administrator |
2008-11-17 - 2016-01-29
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2008-01-24 - 2017-05-10
Cahul, str. Puşkin A., 94 |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2013-12-14
Cahul, str. Puşkin A., 6 |
||
Administrator |
2011-06-03 - 2020-11-23
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 119, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2008-06-16 - 2015-07-02
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2017-01-03
Şoldăneşti, Rogojeni |