|
|
1996-05-21 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2005-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2, ap.(of.) of.801
|
|
|
|
2005-07-04
Hînceşti, Voinescu
|
|
|
|
1992-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
2012-12-14
Leova, str. Eminescu Mihai, 63
|
|
|
|
2007-03-22
Bălţi, str. Babinski Alexandru str-la, 2
|
|
|
|
2014-03-26
Cantemir, Chioselia
|
|
|
|
1995-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90
|
|
|
|
2014-09-02
Făleşti, str. Costin Miron, 56
|
|
|
|
2006-11-08
Ocniţa
|
|
|
|
2004-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 39/4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-03-16 - 2013-11-27
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
2011-03-10 - 2012-01-10
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
1999-03-09 - 2018-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 101, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-01-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23/2, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1998-04-07
Dubăsari, Pîrîta, str. Ştefan cel Mare, 61
|
|
|
|
2011-06-15
Căuşeni, Taraclia, str. Căinarului, 30
|
|
|
|
2005-11-16
Glodeni, Hîjdieni
|
|
|
|
2011-02-04 - 2022-02-18
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 63
|
|
|
|
2003-04-15
Anenii Noi, Mereni, str. Ştefan cel Mare, 3
|
|
|
|
2009-03-04
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
1995-07-28
Orhei, Pelivan
|
|
|
|
1997-04-16 - 2015-02-24
Orhei, Chiperceni
|
|
|
|
1993-03-28 - 2019-07-04
Cantemir, str. Basarabia, 3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 41, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-02-01
Nisporeni, str. Suveranităţii, 67
|
|
|
|
2004-08-03 - 2019-08-09
Ungheni, Corneşti
|
|
|
|
1996-05-29 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 6, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1996-05-20 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-02-05
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/1, ap.(of.) 29-30
|
|
|
|
2012-06-26 - 2021-11-15
Făleşti, Mărăndeni
|
|
|
|
1996-06-07 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 117
|
|
|
|
1996-06-10 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Oituz, 15
|
|
|
|
2009-05-28
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2
|
|
|
|
1996-07-10 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106, ap.(of.) 36
|
|