|
|
2004-09-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23
|
|
|
|
2004-09-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Scoreni, 15
|
|
|
|
2004-09-27 - 2007-12-24
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 91/a
|
|
|
|
2004-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 10
|
|
|
|
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 35, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2000-10-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 59 ""B"", ap.(of.) 82
|
|
|
|
2004-10-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 42, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-12-10 - 2019-07-30
Floreşti, Japca
|
|
|
|
2004-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 97, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-11-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 128/1
|
|
|
|
2004-11-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 292
|
|
|
|
1996-03-11 - 2000-10-11
Hînceşti, str. Sf.Maria, 6
|
|
|
|
2008-01-28 - 2020-02-10
Făleşti, str. 31 August, 78
|
|
|
|
2014-04-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 6, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2010-09-29 - 2018-02-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bălţi, 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-07-02
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2004-08-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 39, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2004-09-27 - 2012-03-06
Bălţi, str. Sadoveanu M., 4
|
|
|
|
2012-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 136
|
|
|
|
2013-03-01 - 2013-06-21
Ocniţa
|
|
|
|
2015-02-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3, ap.(of.) 134
|
|
|
|
2007-05-15 - 2020-11-16
Soroca, str. Grădinarilor, 6
|
|
|
|
1994-01-31 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 23, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1998-01-30 - 2024-08-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 34
|
|
|
|
2007-11-14 - 2015-10-05
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 6
|
|
|
|
2004-04-08 - 2011-04-08
Orhei, str. 31 August, 119
|
|
|
|
1996-04-29 - 2006-01-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Podgorenilor, 8
|
|
|
|
2009-06-24 - 2021-02-26
Criuleni, Răculeşti
|
|
|
|
2005-04-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2014-04-17
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 26
|
|
|
|
2003-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 107
|
|
|
|
1999-05-21 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1996-09-25 - 2008-05-08
Călăraşi, str. Negruzzi C., 16
|
|
|
|
1994-04-13 - 2011-07-04
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Timoşenco, 78
|
|
|
|
1994-12-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 29
|
|