|
|
1992-11-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2005-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 46
|
|
|
|
2012-04-13 - 2020-06-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rediul Mare, 1
|
|
|
|
1995-09-18 - 2012-08-03
Basarabeasca, str. Sindicatelor, 5
|
|
|
|
1993-06-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2011-02-24 - 2011-06-03
Orhei, str. Donici A., 13
|
|
|
|
2000-08-07 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-04-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 34/A
|
|
|
|
1997-07-15 - 2011-10-03
Soroca, Egoreni
|
|
|
|
1994-01-25 - 2024-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1993-06-28 - 2011-01-11
Ungheni, Bumbăta
|
|
|
|
1994-02-14 - 2021-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 114
|
|
|
|
1997-06-23 - 2022-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
1992-12-15 - 2011-12-07
Ungheni, str. Romană, 116, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-12-29 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 33, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2005-12-13 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 19, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1992-10-07 - 2017-07-24
Briceni, Teţcani
|
|
|
|
2012-05-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bender, 7A
|
|
|
|
2012-01-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 4
|
|
|
|
2014-12-22 - 2021-01-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ialpugskaia, 29/A
|
|
|
|
1994-01-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 20/9
|
|
|
|
2012-02-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Rezistenţei, 14
|
|
|
|
2012-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1997-06-05 - 2002-07-03
Călăraşi, str. Pionerilor, 47
|
|
|
|
2012-02-27
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 7, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2012-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 21
|
|
|
|
2012-03-06
Ialoveni, str. Ialoveni, 2
|
|
|
|
2012-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 332
|
|
|
|
2012-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 143/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-03-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/3, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2006-12-12 - 2021-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August, 62, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2008-11-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 15/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2012-04-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 26/2, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1996-01-25 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 22
|
|