Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-22 - 2003-08-26
Rîşcani, str. Lermontov M., 143/A |
||
Administrator |
1997-11-24 - 2003-04-29
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2003-01-22
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2003-05-07
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1996-10-16
Cahul, Alexanderfeld |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2003-05-14
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 145 |
||
Administrator |
2002-02-28 - 2003-01-10
Hînceşti, str. Caşu Sergiu, 6 |
||
Administrator |
2009-09-16 - 2019-02-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 38, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2014-02-03
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 32A |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-12 - 2019-08-16
Edineţ, str. Independenţei, 106 |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2018-04-11
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2018-04-17
Bălţi, str. Bucovinei, 170, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
1995-01-17 - 2018-04-17
Bălţi, str. Kiev, 44/A |
||
Administrator |
1994-07-26 - 2020-02-12
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2001-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 4, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1994-08-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 39, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2013-03-22 - 2018-04-17
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Trandafirilor, 59 |
||
Administrator |
1992-08-06 - 2018-04-17
Bălţi, str. Independenţei, 10, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1992-08-06 - 2018-04-17
Bălţi, str. 31 August, 61, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1992-09-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 70 |
||
Administrator |
1994-06-03 - 2018-04-13
Ungheni, str. Ureche Gr., 6, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2002-07-19 - 2016-04-15
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1997-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
1996-12-29 - 2015-03-26
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2004-01-12 - 2007-06-18
Rezina, Otac |
||
Administrator |
2004-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49/B, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2020-02-12
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2015-01-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/8, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
2004-01-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2004-01-27
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2008-01-15 - 2008-09-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2006-08-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
1992-08-07 - 2018-04-19
Bălţi, str. Frunze M., 27, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2018-04-19
Bălţi, str. Darwin Charles, 10/a |
||
Administrator |
1994-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 30 |