Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-03-23 - 2012-10-05
Anenii Noi, Zolotievca |
||
Administrator |
2011-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/4, ap.(of.) 18 |
||
2002-09-04 - 2005-11-03
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 73 |
|||
Administrator |
2014-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/3, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1997-08-11 - 2019-11-05
Rîşcani, Şaptebani |
||
Administrator |
2009-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Jubiliară, 18, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-03-25 - 2019-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 808, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1999-05-13
Ialoveni, Pojăreni |
||
Administrator |
1998-08-25
Ocniţa, str. Burebista, 67, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-05-29 - 2005-04-11
Ocniţa |
||
Administrator |
2010-05-14 - 2021-02-08
mun. Chişinău, Durleşti, str. Burebista, 6/A |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1992-09-29
Făleşti, str. 31 August, 110 |
||
Administrator |
2001-09-13 - 2003-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/1, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2000-09-18 - 2004-12-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2003-11-11
Criuleni, str. 31 August, 3 |
||
Administrator |
1998-07-24 - 2003-06-02
Sîngerei, Grigoreşti |
||
Administrator |
1998-11-19 - 2003-04-09
Bălţi, str. Solnecinaia, 15 |
||
Administrator |
1998-03-06 - 2003-05-15
Rîşcani, str. Păcii, 9 |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2003-06-16
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2018-04-12
Bălţi, str. Bulgară, 92, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1999-09-23 - 2003-01-31
Ocniţa, str. Şevcenko T., 10 |
||
Administrator |
1999-09-08 - 2004-08-11
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1999-09-28 - 2003-06-02
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 11 |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2003-05-29
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1993-05-31 - 2018-04-13
Bălţi, str. Bulgară, 81, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2003-09-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
1992-01-21 - 2002-12-09
Bălţi, str. Baiducov V., 75 |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2003-03-06
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 75, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2004-10-12
Ocniţa, str. Independenţei, 72, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2001-11-12 - 2002-10-08
Căuşeni, str. Păcii, 121 |
||
Administrator |
2001-11-13 - 2002-10-29
Ştefan Vodă, str. Alecsandri Vasile, 4 |
||
Administrator |
1999-02-08 - 2004-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/3, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
1999-01-28 - 2003-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2003-09-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 209 |
||
Administrator |
1997-12-12 - 2003-04-21
Rîşcani, str. Titov G., 17 |