|
|
2009-07-22
Nisporeni, Iurceni
|
|
|
|
2006-06-07 - 2019-08-08
Edineţ, Feteşti
|
|
|
|
1997-07-22 - 2012-08-01
Ştefan Vodă, Purcari
|
|
|
|
2009-09-23
Călăraşi, str. Viteazul Mihai, 8
|
|
|
|
1999-03-03 - 2019-08-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 35/2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2004-04-14 - 2022-02-21
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 44/B
|
|
|
|
2009-09-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 7, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1993-02-18 - 2000-04-27
Briceni, str. Independenţei, 22, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-05-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2004-01-26
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1
|
|
|
|
1996-07-11 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 154
|
|
|
|
1996-07-11 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 100
|
|
|
|
1994-10-06
Orhei, Jora de Mijloc
|
|
|
|
1999-07-27 - 2024-04-15
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 33, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2001-11-15 - 2021-11-18
Ialoveni, Răzeni, str. Sportivă, 44
|
|
|
|
1993-04-15
Rezina, str. Lomonosov M., 135
|
|
|
|
2015-03-04
Basarabeasca, Abaclia, str. Frunze M., 35
|
|
|
|
1994-09-06 - 2012-07-04
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan
|
|
|
|
1998-10-07 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 22/1, ap.(of.) 122
|
|
|
|
2003-07-29 - 2020-09-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Arbore Z., 53, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-11-17 - 2012-05-16
Orhei, str. Hajdău, 2/A
|
|
|
|
2010-08-17
Ştefan Vodă, str. Victoriei, 23, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-03-23 - 2021-11-22
Ialoveni, Cărbuna
|
|
|
|
1992-09-09 - 2021-11-23
Edineţ, str. 31 August 1989, 6
|
|
|
|
2000-06-29 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1995-02-22
Soroca, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 2
|
|
|
|
2004-07-22
Orhei, Budăi
|
|
|
|
1999-06-29
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
1996-11-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cehov, 20
|
|
|
|
2009-05-29 - 2023-04-03
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
1996-03-12 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 238, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1995-02-23 - 2018-06-21
Bălţi, str. Fîntîna Schinului, 54
|
|
|
|
2009-05-27 - 2019-08-12
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
2009-09-07 - 2021-11-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Voroşilov, 19
|
|
|
|
1996-09-23 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/2, ap.(of.) 40
|
|