Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-06-24
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sverdlov, 42 |
||
Administrator |
2000-04-03
Căuşeni, Tănătari, str. Eminescu Mihai |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1994-09-05 - 2019-07-09
Bălţi, str. Lvov, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-12-28
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
1995-09-19
Rezina, str. 27 August, 46, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-05-16
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
2004-06-16
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2011-03-25
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2002-07-23
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-24 - 2018-04-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 37, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2004-12-22
Şoldăneşti, str. Izvoarelor, 9 |
||
Administrator |
1996-05-07
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
2004-05-13
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator Lichidator |
1994-10-31 - 2005-08-04
Drochia, str. Russo Alecu, 20 |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2020-02-10
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
1997-09-10 - 2002-05-16
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2004-10-04 - 2011-03-31
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
1999-11-16 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 110 |
||
1999-04-22 - 2005-11-03
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 4 |
|||
Administrator |
2004-04-15 - 2011-06-28
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. 31 August, 174 |
||
Administrator |
2004-08-24
Ştefan Vodă, str. Florilor, 50 |
||
Administrator |
1995-09-12
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 34 |
||
Administrator |
2004-06-28
Ungheni, str. Naţională, 16 |
||
Administrator |
2004-10-12
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
2004-06-16
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 77 |
||
Administrator Lichidator |
2000-11-08 - 2010-03-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, f/n |
||
Administrator |
1994-12-22
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 14 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2008-07-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Energeticienilor, 6 |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2008-02-26
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Mateevici A., 2 |
||
Administrator |
2011-06-10
Nisporeni, str. Alecsandri Vasile, 19 |
||
Administrator |
2000-06-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
1993-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Titulescu N., 2, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2014-12-29
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
1992-07-10 - 2018-04-11
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 7 |
||
Administrator |
1999-10-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Glavan Boris, 3 |