Производство хлеба и свежих кондитерских изделий
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
2000-10-17 - 2010-01-16
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, R.97, ap.(of.) 46 |
|||
Administrator |
1992-10-09 - 2003-03-27
Orhei, str. Tcacenco, 82 |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2017-12-05
Străşeni, str. Russo Alecu, 13 |
||
Administrator |
2004-10-04 - 2010-11-04
Drochia, str. Topârceanu George, 14 |
||
Administrator |
1995-05-29
Bălţi, str. Radişcev, 39 |
||
Administrator |
2004-09-16 - 2010-02-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 17, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2002-05-21
Bălţi, str. Bulgară, 33, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-26 - 2021-10-27
Hînceşti, str. Chişinăului, 14A |
||
Administrator |
2013-11-15 - 2018-11-28
Bălţi, str. Ostrovski, 2/A |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2018-09-17
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2006-09-27
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Frunze M., 81 |
||
Administrator |
1993-08-26 - 2017-09-12
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Kirov |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2019-07-04
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2005-06-13 - 2019-01-24
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
2011-08-20 - 2018-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 13/2 |
||
Administrator |
1993-07-06 - 2017-12-08
Bălţi, str. Independenţei, 100, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2001-06-20 - 2017-12-08
Bălţi, str. Bulgară, 19/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2014-04-10
Bălţi, str. 31 August, 25, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1999-05-19 - 2019-03-22
Bălţi, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2010-07-12 - 2022-05-13
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2021-02-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rudenco S., 27 |
||
Administrator |
2006-01-10
Bălţi, str. Locomotivelor, 7 |
||
Administrator |
2010-09-18 - 2021-02-02
Floreşti, Zăluceni |
||
Administrator |
1996-07-02 - 1999-11-25
Anenii Noi, Beriozchi |
||
Administrator |
2004-04-30 - 2021-02-03
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Budeşti, 16 |
||
Administrator |
2003-04-03 - 2017-03-02
Bălţi, str. Puiu Visarion, 8 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 1997-02-17
Briceni, str. Independenţei, 7, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1993-03-01 - 2021-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 13, ap.(of.) 113 |
||
Administrator Lichidator |
2001-06-14
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 2 |
||
Lichidator Administrator |
1998-03-19 - 2017-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6 |
||
Administrator |
2009-02-18 - 2021-02-04
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator Administrator |
2013-06-18
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 8/A |
||
Administrator |
1992-11-30
Bălţi, str. Konev Ivan, 36, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-10-29
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2011-03-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 7/2, ap.(of.) 4 |