Производство изделия изделия
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-01-10 - 2023-03-09
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1999-07-30
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2013-06-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 19/1, ap.(of.) 130 |
||
Administrator |
1992-09-30
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2013-01-09
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-07 - 2023-11-13
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 2A |
||
Administrator |
2004-03-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 31, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-11-14 - 2023-03-28
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
1999-02-09 - 2023-03-28
Ungheni, Valea Mare |
||
Administrator |
2006-12-04 - 2023-03-30
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Rudco, 9 |
||
Administrator |
2003-10-21 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2003-09-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 36/2 |
||
Administrator Lichidator |
1993-03-19 - 2023-03-31
Anenii Noi, str. Chişinăului, 81B |
||
Întreprinderea Individuală CHILARU ADRIAN Lichidator Administrator |
1992-03-16 - 2024-05-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 44 |
||
Lichidator Administrator |
2001-05-29
Orhei, str. Glavan Boris, 3 |
||
Administrator |
2002-12-18 - 2023-04-10
Drochia, Cotova |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
1999-01-18 - 2024-09-02
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator provizoriu |
2004-11-22
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
2001-04-18 - 2023-05-30
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-01-24
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2003-09-22
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2001-12-13 - 2023-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 45, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2005-06-22 - 2023-04-25
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2001-03-05 - 2023-04-28
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2003-02-19
Drochia |
||
Administrator |
1993-04-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2007-09-18
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator Lichidator |
2009-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 47, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2015-02-06
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 29, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2001-05-28
Hînceşti, Mingir |
||
Lichidator Administrator |
1998-09-25 - 2023-02-02
Soroca, str. Cosăuţului, 34 |
||
Administrator |
2007-08-20
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2009-06-29
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 30 |
||
Administrator |
1999-06-30
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2006-06-07 - 2023-08-30
Hînceşti, Cărpineni, str. Lăpuşniţa, 164 |