Производство сырых масел и жиров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-03-04 - 2023-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 3/3, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1996-05-13 - 2019-08-13
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator Lichidator |
2005-09-13 - 2016-01-12
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 180 |
||
Administrator |
2015-03-03 - 2016-10-13
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator Lichidator |
2009-11-19 - 2020-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 79 |
||
Administrator |
2015-02-16
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
1993-08-18 - 2018-06-21
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
2006-03-13 - 2022-02-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Tolstoi L., 30 |
||
Administrator |
2001-08-17 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Fantalului, 15, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-06-14 - 2022-08-08
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2005-03-03 - 2021-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11/2, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-01-17 - 2022-03-02
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2004-03-23 - 2012-10-05
Anenii Noi, Zolotievca |
||
Administrator |
2001-10-22 - 2009-02-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 9 |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2020-02-12
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
1999-04-28
Bălţi, str. Miţkevici, 52/B |
||
Administrator |
1998-12-03 - 2003-01-17
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2002-01-11 - 2003-11-06
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
1999-09-29 - 2003-12-01
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 325 |
||
Administrator |
1998-09-14 - 2002-11-26
Călăraşi, Rădeni |
||
Administrator |
1993-09-09 - 2003-07-31
Ocniţa, Verejeni |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2003-02-24
Călăraşi, Onişcani |
||
Administrator |
1999-04-16 - 2018-04-11
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
1999-05-04
Hînceşti, Obileni |
||
Administrator |
2004-11-22
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni-3, 18, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2004-01-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1999-11-03 - 2003-06-11
Cimişlia, Dimitrovca |
||
Administrator |
2003-08-12
Cahul, Slobozia Mare |
||
Întreprinderea Individuală POPA ION Lichidator Administrator |
2005-10-11 - 2020-11-20
Ştefan Vodă, Antoneşti |
||
Administrator |
1993-01-06 - 2020-02-12
Rîşcani, str. Komarov Vl., 26 |
||
Administrator |
2006-03-14
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
2006-04-06
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1997-01-18
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
2006-06-07
mun. Chişinău, Dobrogea |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2008-07-01
Orhei, Ivancea |