|
|
2014-09-23 - 2021-04-29
Orhei, Isacova
|
|
|
|
2001-10-15 - 2015-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1
|
|
|
|
1997-01-21
Nisporeni, str. Viilor, 109
|
|
|
|
1997-10-06 - 2022-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1992-12-28 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2000-04-04 - 2021-06-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2001-05-24 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 11, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A
|
|
|
|
1998-07-03
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
2000-07-19 - 2021-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2000-11-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 40
|
|
|
|
1994-12-09 - 2021-06-15
Călăraşi, str. Lupu Vasile, 53
|
|
|
|
1998-02-27 - 2021-06-15
mun. Chişinău, Truşeni, str. Precup Vladimir, 33
|
|
|
|
1994-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 1/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-02-28 - 2021-06-16
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 9
|
|
|
|
1999-10-22 - 2021-06-17
Briceni, Medveja
|
|
|
|
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2009-06-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1997-08-28 - 2021-06-28
mun. Chişinău, Făureşti
|
|
|
|
1995-08-02 - 2021-06-25
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 112/A
|
|
|
|
2006-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1997-06-25
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
1997-07-25
Anenii Noi, Varniţa, str. Cantemir D., 2
|
|
|
|
1994-11-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 134/1
|
|
|
GUŢU SERGIU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809
|
|
|
|
2000-03-10
Leova, Tomaiul Nou
|
|
|
|
1999-03-29
Teleneşti, Ordăşei
|
|
|
|
2012-02-07
Donduşeni, Elizavetovca
|
|
|
|
1999-06-15 - 2023-05-17
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-05-14 - 2022-07-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 8, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1996-09-09 - 2023-12-29
Donduşeni, Pivniceni
|
|
|
|
2023-12-15
Ungheni, Floreni
|
|
|
|
2012-11-16 - 2022-07-25
Străşeni, Roşcani
|
|
|
|
2010-11-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/B
|
|