|
|
1995-02-10
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
1992-09-21
Străşeni, str. 31 August 1989, 62
|
|
|
|
2009-06-12
Străşeni, Drăguşeni
|
|
|
|
2006-06-07
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2008-01-25 - 2020-10-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2006-11-30
Teleneşti, Ghiliceni
|
|
|
|
2002-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 23
|
|
|
|
2014-11-03
Criuleni, str. Orhei, 56
|
|
|
|
2010-03-15 - 2019-05-30
Soroca, str. Plopilor, 6
|
|
|
|
1999-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2010-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76, ap.(of.) 1102
|
|
|
|
2006-03-31
Anenii Noi, Varniţa, str. Cotovschi, 58
|
|
|
|
2003-07-04 - 2012-05-04
Cahul, Slobozia Mare, str. Ştefan cel Mare, 99
|
|
|
|
2013-03-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Primar Gherman Pântea, 102, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2015-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 15, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2000-03-06 - 2019-01-28
Soroca, str. Stroescu V., 64
|
|
|
|
2005-08-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2005-10-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 97, ap.(of.) 3A
|
|
|
|
2015-02-11 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Butuceni, 37, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2005-12-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 3/1
|
|
|
|
1999-12-25 - 2017-10-13
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 163
|
|
|
|
2006-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 128
|
|
|
|
2006-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 53
|
|
|
|
2006-05-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 156
|
|
|
|
2010-11-09 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 44, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2007-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cantonului, 10
|
|
|
|
2007-06-07 - 2011-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 26
|
|
|
|
2012-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 38/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2015-02-04
Orhei, Selişte
|
|
|
|
2008-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 64/1
|
|
|
|
2011-03-31 - 2020-02-03
Bălţi, str. Libertăţii, 17, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13/1
|
|
|
|
2014-10-06 - 2018-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae str-la, 23, ap.(of.) 276
|
|