Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-03-28 - 2004-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 19/1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2003-10-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2003-07-17
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1995-11-30 - 2003-04-24
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
1997-09-01 - 2003-01-16
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2003-08-06
Glodeni, str. Luceafărul, 77 |
||
Administrator |
1999-11-25 - 2003-04-02
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1997-08-16 - 2004-01-31
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2003-01-09
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2001-11-20 - 2003-10-10
Briceni, str. Independenţei, 32 |
||
Administrator |
2001-12-19 - 2003-09-08
Briceni, str. Independenţei, 32 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2003-06-05
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2003-03-20
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2003-11-26
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2003-06-17
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1999-07-01 - 2003-04-29
Basarabeasca, str. Şciors, 65 |
||
Administrator |
2001-05-10 - 2003-01-27
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 20 |
||
Administrator |
1998-12-18 - 2003-05-08
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
1997-10-07 - 2004-12-21
Străşeni, Lozova, str. Ştefan cel Mare, 3 |
||
Administrator |
2011-10-07
Orhei, Sămănanca |
||
Lichidator Administrator |
2005-12-12 - 2019-08-16
Edineţ, str. Independenţei, 106 |
||
Administrator |
1999-04-16 - 2018-04-11
Ungheni, Buciumeni |
||
Administrator |
2014-04-14
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2014-12-02
Orhei, Vîprova |
||
Administrator |
1992-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Negru-Vodă Alexandru, 109/1, ap.(of.) 274 |
||
Administrator |
2019-10-25
Orhei, Puţintei |
||
Administrator |
1997-11-12 - 2020-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/4, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2008-03-11
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
2020-07-24
Orhei, str. Iachir I., 17, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2004-01-03 - 2013-04-15
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2009-11-23
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 68 |
||
Administrator |
2012-02-22
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2008-11-04 - 2018-12-20
Orhei, str. Mureş, 1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-01-22 - 2010-07-29
Drochia, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2004-01-30
Cantemir, Tartaul |