Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-12-12
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
1996-12-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 2 |
||
Administrator |
2014-10-31
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Biruinţa, 14 |
||
Administrator |
1997-12-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 53 |
||
Lichidator Administrator |
2004-12-15 - 2012-03-13
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Lenin, 74 |
||
Administrator |
2003-01-27
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2001-12-17
Bălţi, str. Konev Ivan, 36, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2000-12-15 - 2024-02-20
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2007-03-12
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
2017-01-20
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2013-03-04
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2022-01-13
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
2001-06-21 - 2008-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/2, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1997-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/4, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1993-01-19
mun. Chişinău, Cruzeşti |
||
Administrator |
2005-01-26
Cimişlia, Lipoveni |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-27
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
2005-02-14 - 2010-01-18
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator |
2005-03-18
Ungheni, Frăsineşti |
||
Administrator |
2001-11-01 - 2018-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 90, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2002-12-24
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Lichidator |
2005-04-27 - 2015-08-25
Cimişlia, Suric |
||
Administrator |
2021-05-06
Teleneşti, Ineşti |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
2005-05-16 - 2011-12-05
Rezina, Buciuşca |
||
Administrator |
2005-05-10
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator Lichidator |
1994-02-22 - 2021-03-02
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octombrie, 25 |
||
Administrator |
1995-11-04 - 2020-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/4, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2001-01-11
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1995-07-04 - 2018-06-19
Căuşeni, Pervomaisc |
||
Administrator |
2012-05-07 - 2014-10-02
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1993-12-16
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8 |
||
Administrator |
2005-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 404, ap.(of.) 54 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2014-01-10
UTA Găgăuzia, Tomai |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-26
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2005-08-08
Hînceşti, Boghiceni |