Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-01-28
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2001-01-09
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2004-09-07 - 2011-02-04
Ocniţa, Naslavcea |
||
Administrator |
2002-07-17 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Coşbuc G., 7, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1999-07-01 - 2009-11-19
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2004-12-27 - 2010-12-30
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 65, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2005-07-21
Edineţ, str. Livezilor, 12 |
||
Lichidator Administrator |
2015-02-11
Briceni, Teţcani |
||
Administrator |
2005-01-05
Ocniţa, str. Independenţei, 51 |
||
Administrator |
2000-03-23
Leova, Iargara, str. Doina, 46 |
||
Administrator |
2004-01-27
Hînceşti, Cărpineni, str. Plugarilor, 6/A |
||
Administrator |
2016-11-03
Ialoveni, Hansca |
||
Administrator Lichidator |
2004-04-07 - 2008-01-04
Basarabeasca, str. Muncii, 57, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2003-01-22
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1999-06-01
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2000-08-28
Cimişlia, Bogdanovca Veche |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2000-03-21
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2001-01-15 - 2018-09-27
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1993-04-20
Hînceşti, str. Melioratorov, 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-09-08
Leova, Borogani |
||
2000-02-15 - 2004-09-28
Basarabeasca, str. Marx Karl, 32 |
|||
Administrator |
1999-04-26
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
1996-03-05
Sîngerei, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1999-12-09
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2004-03-11 - 2019-07-08
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
2004-07-30 - 2015-09-14
Cantemir, str. Ştefan Vodă |
||
Administrator |
2001-06-06
Rezina, str. Trandafirilor, 24 |
||
Administrator |
2002-02-13
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2000-07-18
Cimişlia, str. Decebal, 62 |
||
Administrator |
2004-06-04
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2004-08-23 - 2010-04-06
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 8 |
||
Administrator |
2004-08-25 - 2009-10-30
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1995-08-30 - 1999-10-28
Cimişlia, Mereni |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-21
Leova, Tomai |
||
Administrator Lichidator |
1995-07-24 - 2005-08-04
Drochia, str. Donici A., 33 |