Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-02-28
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 83 |
||
Administrator |
2000-07-18
Donduşeni, str. Ştefan cel Mare, 3/a |
||
Administrator |
1997-01-21 - 2000-03-28
Soroca, Pîrliţa |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2005-06-02
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2001-07-27
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
2001-07-16
Donduşeni, str. Creangă Ion, 2/1 |
||
Lichidator |
2008-12-15 - 2023-05-12
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1996-02-16
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 2 |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-09-17
Edineţ, Viişoara |
||
Administrator |
1999-12-03
Briceni, Mărcăuţi |
||
Administrator |
2007-02-21
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2007-01-31
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2001-03-29 - 2011-03-02
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2014-08-07
Căuşeni, Sălcuţa, str. Voluntarilor |
||
Administrator |
1997-02-06 - 2006-03-03
Cimişlia, Gradişte |
||
Administrator |
2000-01-04 - 2000-06-15
Soroca, str. <, 15 |
||
Administrator |
2003-02-21
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 145 |
||
Administrator |
2005-04-28 - 2019-07-17
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2003-04-22 - 2006-06-06
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1996-03-13 - 1999-09-27
Sîngerei, str. <, 6 |
||
Administrator |
2012-01-23 - 2019-11-28
Hînceşti, str. Bozienilor şos., 1 |
||
Administrator |
1997-11-20 - 2000-06-28
Sîngerei, Cotiujenii Mici |
||
Administrator Lichidator |
2004-11-02 - 2021-11-02
Soroca, Ruslanovca |
||
Administrator |
2003-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 83 |
||
Lichidator Administrator |
1999-12-30 - 2009-02-22
Leova, Beştemac |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-03-06 - 2010-08-09
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
1997-07-01 - 2020-04-17
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2008-09-23
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2003-09-09 - 2010-06-08
Leova, Băiuş |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT HÎNCEŞTI Lichidator Administrator |
1996-07-23 - 2006-06-15
Hînceşti, Obileni |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-25 - 2009-03-31
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2010-11-22
Cimişlia, str. Secrieru Ion, 25 |
||
Administrator |
2000-02-17
Orhei, Mălăieşti |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2001-11-19 - 2007-04-06
Şoldăneşti, Curătura |