Сельскохозяйственные услуги
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-01-13 - 2009-03-20
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 82/a |
||
Administrator |
2001-09-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1999-09-22
Ştefan Vodă, Carahasani |
||
Administrator |
2013-08-08
Ştefan Vodă, Feşteliţa |
||
Administrator |
2008-04-07 - 2024-01-24
Căuşeni, str. Lupu Vasile, 70 |
||
Administrator |
2003-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 219 |
||
Administrator |
2016-03-28 - 2024-01-25
Ştefan Vodă, Ştefăneşti |
||
Administrator |
2002-05-22 - 2013-07-25
Hînceşti, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2014-02-14 - 2024-08-28
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2000-02-25 - 2013-07-03
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator Lichidator |
2009-01-28 - 2022-05-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10 |
||
Administrator |
2016-07-13 - 2024-01-24
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-01-31 - 2013-08-12
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
2019-09-05
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2010-11-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 61 |
||
Lichidator |
2000-12-06 - 2016-04-05
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1992-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 109/1 |
||
Administrator |
1999-12-28 - 2013-12-13
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-02-28 - 2019-03-22
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
2003-01-13 - 2018-01-10
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2001-06-13
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
1992-11-17 - 2006-04-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 42 |
||
Administrator |
2013-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2000-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sprâncenoaia, 1/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-03-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vovinţeni, 12 |
||
Administrator |
1998-11-30 - 2006-04-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47 |
||
Administrator |
2002-04-18 - 2019-06-11
Străşeni, Scoreni |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-10
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 73 |
||
Administrator |
2015-12-30
Ştefan Vodă, Palanca, str. Tineretului, 40 |
||
Administrator |
2012-06-07 - 2024-01-25
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
2000-04-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 3 |
||
Administrator |
2009-08-10
Cimişlia, Troiţcoe |
||
Administrator |
2000-01-25
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 60 |
||
Administrator |
1995-08-23 - 2012-02-13
Drochia, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 13 |
||
Administrator |
2001-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/1, ap.(of.) 34 |